延边朝鲜族自治州作家协会
|
||
广西壮族自治区作家协会
|
||
内蒙古自治区作家协会
|
||
中国水利作家协会
|
||
宁夏回族自治区作家协会
|
||
--------
|
||
-------- [6]
|
机构
|
职务
|
姓名
|
---|---|---|
第九届全国委员会
|
主席
|
铁凝(女)
|
副主席
|
||
主席团委员
|
||
名誉副主席
|
||
第九届书记处
|
书记
|
张宏森 [30]
|
时期
|
职务
|
姓名
|
任职时间
|
---|---|---|---|
中华
全国
文学
工作者
协会
|
第一届理事会主席
|
1949年7月
|
|
党组组长
|
1949年7月
|
||
党组书记
|
到1953年7月
|
||
秘书长
|
到1953年7月
|
||
第二届理事会主席
|
茅盾
|
1953年9月
|
|
中国
作家
协会
|
党组书记
|
1953年
|
|
秘书长、民盟支部书记
|
1953年
|
||
第一书记
|
1956年3月
|
||
第一书记
|
茅盾
|
1956年12月
|
|
秘书长
|
1956年12月
|
||
肃反5人领导小组组长
|
刘白羽
|
1956年
|
|
党组书记
|
邵荃麟
|
1956年12月
|
|
秘书长
|
1960年7月
|
||
党组书记
|
刘白羽
|
1965年8月
|
|
秘书长
|
1966年5月
|
||
革命委员会筹备领导小组主任
|
许翰如
|
1966年6月
|
|
革委会主任
|
许翰如
|
1966年8月
|
|
革委会主任(军代表)
|
张僖
|
1969年9月
|
|
党支部书记
|
1970年底
|
||
文化部、文联、作协干部安置办公室主任
|
1973年初
|
||
恢复文联、作协筹备领导小组组长
|
1978年1月
|
||
临时党组书记
|
张光年
|
1978年7月
|
|
临时党组书记
|
1979年3月
|
||
第三届理事会主席
|
茅盾
|
1979年11月
|
|
第三届理事会书记处常务书记
|
1979年11月
|
||
第三届理事会书记处秘书长
|
张僖
|
1979年11月
|
|
常务书记
|
1981年10月
|
||
1981年10月-1982年
|
|||
1982年6月
|
|||
党组书记
|
1982年11月
|
||
第四届理事会主席
|
1985年1月
|
||
第四届理事会书记处常务书记
|
1985年1月
|
||
第四届理事会书记处秘书长
|
1985年1月
|
||
党组书记
|
1985年3月-1989年12月
|
||
党组书记
|
1989年12月
|
||
书记处常务书记
|
1990年1月
|
||
书记处常务书记
|
1994年9月
|
||
第五届全国委员会主席
|
巴金
|
1996年12月
|
|
党组书记
|
1996年12月-2000年9月
|
||
第六届全国委员会主席
|
2001年12月
|
||
第六届书记处书记
|
金炳华、丹增、王巨才、高洪波、
金坚范、吉狄马加、张胜友
|
2001年12月
|
|
第七届全国委员会主席
|
铁凝
|
2006年11月
|
|
第七届书记处书记
|
金炳华、张健、陈建功、
高洪波、张胜友、陈崎嵘
|
2006年11月
|
|
党组书记
|
李冰
|
2008年12月
|
|
第八届全国委员会主席
|
铁凝
|
2011年11月
|
|
第八届书记处书记
|
李冰、张健、廖奔、何建明、
陈崎嵘、白庚胜、李敬泽
|
2011年11月
|
|
党组书记
|
钱小芊
|
2014年12月 [2]
|